Olivier Bendtsen Geppel
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | Geppel Foods (Ejer) |
Største overskud: | 253' DKK Libertie ApS (2021-22) |
Største underskud: | -181' DKK Geppel Holding IVS (Nu: Geppel Holding ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 308' DKK Tatar ApS (2017-18) |
Største gæld: | 630' DKK Lunds Rengøring ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Lunds Rengøring ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Geppel Holding ApS (9 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2013 i Geppel Foods i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Olivier Bendtsen Geppel der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Olivier i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 2. august 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Geppel Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Libertie ApS
Via Geppel Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Geppel Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2015 -
Libertie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2021
Tidslinje (15)
-
Lunds Rengøring ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2023
Registreringsdato: 13.06.2023 -
Minimer ApS (Nu: Racy ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
Libertie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2021
Registreringsdato: 13.08.2021
Blå bog (fortsat)
Olivier har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.01.2020 - 13.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.12.2019 - 01.09.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.08.2017 - 14.01.2020
Ejerandel: 90%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Libertie ApS kunne fremvise et overskud på 253' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Geppel Holding IVS (Nu: Geppel Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 181' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 64' DKK (Lunds Rengøring ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 212' DKK (Libertie ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (Lunds Rengøring ApS).