Simon Edelgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Siedel Designs (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK Infer Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 35' DKK Infer Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5' DKK Infer Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Siedel Holding IVS (1 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2013 hos Siedel Designs i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Simon Edelgaard Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Simon i 4 måneder, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Infer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ejlskovs MC Udstyr ApS
Via Infer Holding ApS -
BiggerBrand ApS
Via Infer Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Infer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Stealthy Shepherds I/S (Nu: Stealthy Shepards I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023 -
Infer Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023 -
Infer Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2021 - 22.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
07.08.2018 - 07.05.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2019 - 11.02.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
05.03.2019 - 20.01.2020
Ejerandel: 45%
Simon Edelgaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Infer Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem holdingselskabet Infer Holding ApS har Simon derfor også andele i Ejlskovs MC Udstyr ApS (25-33.33%) samt BiggerBrand ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Simon Edelgaard Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Infer Holding ApS kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Rasmus Ejlskov Jensen.