Engin Enzo Demir
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | Dansk Rengørings & Ejendoms Service (Ejer) |
Største overskud: | 141' DKK Nord Trafikskole ApS (Nu: Nybro Trafikskole ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -36' DKK Nord Trafikskole ApS (Nu: Nybro Trafikskole ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 303' DKK Nymølle Manøvrebane IVS (Nu: Nymølle Manøvrebane ApS) (2023) |
Største gæld: | 446' DKK Nymølle Manøvrebane IVS (Nu: Nymølle Manøvrebane ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Nymølle Manøvrebane IVS (Nu: Nymølle Manøvrebane ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Engin Demir Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2013 i Dansk Rengørings & Ejendoms Service som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Engin Enzo Demir der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Engin i 9 måneder, inden stoppet d. 29. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Engin Demir Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nymølle Manøvrebane ApS
Via Engin Demir Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Engin Demir Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2017 -
Nymølle Manøvrebane ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2017
Tidslinje (11)
-
Nybro Trafikskole ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
Nybro Trafikskole ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
Nord Trafikskole ApS (Nu: Nybro Trafikskole ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2020
Registreringsdato: 26.02.2020
Blå bog (fortsat)
Engin har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.09.2018 - 26.02.2020
Direktør
25.09.2018 - 26.02.2020
Ejer
20.02.2023 - 13.11.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.09.2018 - 27.09.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.09.2013 - 29.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Engin Enzo Demir er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Engin Demir Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 296' DKK. Igennem sit holdingselskab Engin Demir Holding ApS har Engin dermed også ejerandele i Nymølle Manøvrebane ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Engin Enzo Demir, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Nord Trafikskole ApS (Nu: Nybro Trafikskole ApS) fremviste et overskud på 141' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Engin Demir Holding IVS (Nu: Engin Demir Holding ApS) fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30' DKK (Nymølle Manøvrebane IVS (Nu: Nymølle Manøvrebane ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Nord Trafikskole ApS (Nu: Nybro Trafikskole ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 303' DKK (Nymølle Manøvrebane IVS (Nu: Nymølle Manøvrebane ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 200' DKK (Nord Trafikskole ApS (Nu: Nybro Trafikskole ApS)).