Mikkel Stisen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Telebrokers I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.276' DKK STISEN HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -1.545' DKK STISEN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 11.884' DKK STISEN HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 624' DKK A/S Difko Skov Invest 4 (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos STISEN HOLDING ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Telebrokers I/S (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 hos Telebrokers I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Martin Khoshsoda Jensen at Mikkel Stisen stiftede Telebrokers I/S den dag i september 2013. Titlen som Ejer og Stifter havde Mikkel i 8 år 8 måneder, inden stoppet den 3. maj 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkel Stisen Holding II ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Mikkel Stisen Holding ApS
Via Mikkel Stisen Holding II ApS -
STISEN HOLDING ApS
Via Mikkel Stisen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mikkel Stisen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2021 -
Mikkel Stisen Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Mikkel Stisen Holding II ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Mikkel Stisen Holding II ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
Mikkel Stisen Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.04.2024 - 29.04.2024
Reel ejer og Direktør
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.01.2021 - 18.04.2024
Direktør og Reel ejer
08.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.01.2021 - 02.03.2021
Reel ejer
03.03.2021 - 02.02.2023
Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - 13.06.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2013 - 03.05.2022
Reel ejer
01.12.2013 - 03.05.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.03.2018 - 14.03.2021
Reel ejer
15.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mikkel Stisen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mikkel Stisen Holding II ApS (ejer pt. 100%). I samme organisation finder man også holdingselskaberne Mikkel Stisen Holding ApS (100%) samt STISEN HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Mikkel Stisen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor STISEN HOLDING ApS landede et overskud på 659' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor STISEN HOLDING ApS landede et underskud på 1.545' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.175' DKK (STISEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Mikkel Stisen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.679' DKK (STISEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.182' DKK (Mikkel Stisen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Boet efter Kristian Stisen.