Birthe Neumeyer
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | VEKSØ INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.598' DKK X - TERN SUPPORT ApS (Nu: NORDISK BYGGE SERVICE ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -2.052' DKK ASX 1678 ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.109' DKK INVESTERINGS- OG RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 15/6 1991 ApS (Nu: Vikke Industri- & Skadeservice ApS) (2016) |
Største gæld: | 9.180' DKK VEKSØ INVEST ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Nicani IVS (Nu: Serviceselskabet Andersen-Gruppen ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af VEKSØ INVEST ApS (34 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1990 ved VEKSØ INVEST ApS i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør har Birthe Neumeyer nu bestreddet i 34 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 58' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
REVISION 1-2-3 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
VEKSØ INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S
Ejerandel: 100% -
Slagtergården
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FOC ApS
Via VEKSØ INVEST ApS -
ASX 1678 ApS
Via VEKSØ INVEST ApS -
PH UDLEJNING ApS
Via TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S -
Byggelyst beton ApS
Via TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S -
P. H. Ejendomme A/S
Via TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S
Direktørposter (4)
-
VEKSØ INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.1990 -
FOC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2016 -
ASX 1678 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2000 -
PH UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2015 -
P. H. Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2015
Ejendomme (4)
Tidslinje (64)
-
Nordkød Harløse 2 IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022 -
Nicani IVS (Nu: Serviceselskabet Andersen-Gruppen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
Nicani IVS (Nu: Serviceselskabet Andersen-Gruppen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020
Blå bog (fortsat)
Birthe har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.09.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
24.09.1990 - Stadig aktiv
Ejer
03.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor M. HENRIKSEN ApS kunne fremvise et overskud på 1.341' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ASX 1678 ApS kunne fremvise et underskud på 2.052' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.388' DKK (INVESTERINGS- OG RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 15/6 1991 ApS (Nu: Vikke Industri- & Skadeservice ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 118' DKK (PLAINE HAIR KASTRUP ApS (Nu: JN Multiservice ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.194' DKK (INVESTERINGS- OG RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 15/6 1991 ApS (Nu: Vikke Industri- & Skadeservice ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -318' DKK (Nicani IVS (Nu: Serviceselskabet Andersen-Gruppen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Poul Neumeyer.