Amanda Bolette Valbirk Moe
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Danish Carbon Fiber Design I/S (Ejer) |
Største overskud: | 323' DKK Global Science & Engineering ApS (2023) |
Største underskud: | -57' DKK Fit 4 games ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 376' DKK Moe Junge Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 282' DKK Global Science & Engineering ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Global Science & Engineering ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Amanda Moe Invest IVS (4 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2013 ved Danish Carbon Fiber Design I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jesper Junge Johannessen at Amanda Bolette Valbirk Moe stiftede Danish Carbon Fiber Design I/S den dag i september 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Amanda i 1 år 10 måneder, før stoppet den 13. juli 2015.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af glasfiber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moe Junge Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Global Science & Engineering ApS
Via Moe Junge Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Global Science & Engineering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022 -
Moe Junge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022
Tidslinje (15)
-
Nybolig Dragør I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Nybolig Kastrup & Tårnby I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Moe Junge Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Amanda har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.07.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2018 - 10.05.2022
Ejerandel: 100%
Amanda Bolette Valbirk Moe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Moe Junge Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 376' DKK. Igennem holdingselskabet Moe Junge Holding ApS har Amanda derfor også ejerandele i Global Science & Engineering ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Amanda Bolette Valbirk Moe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Global Science & Engineering ApS kunne offentliggøre et overskud på 323' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Fit 4 games ApS kunne offentliggøre et underskud på 57' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 323' DKK (Global Science & Engineering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 376' DKK (Moe Junge Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 298' DKK (Global Science & Engineering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Amanda' netværk er Jesper Junge Johannessen.