Rene Rahbek Hølund
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RH Maleren (Ejer) |
Største overskud: | 649' DKK Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) (2021) |
Største underskud: | -474' DKK Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 854' DKK Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) (2021) |
Største gæld: | 3.584' DKK Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af René Hølund Holding ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 ved RH Maleren som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rene Rahbek Hølund der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rene i 2 år, før fratrædelsen den 19. august 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
René Hølund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kolind Autoteknik ApS
Via René Hølund Holding ApS
Direktørposter (2)
-
René Hølund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2017 -
Kolind Autoteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Kolind Autoteknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024
Blå bog (fortsat)
Rene har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.07.2017 - 29.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.2013 - 19.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rene Rahbek Hølund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn René Hølund Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -13' DKK. Igennem sit holdingselskab René Hølund Holding ApS har Rene dermed også ejerandele i Kolind Autoteknik ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Rene Rahbek Hølund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) fremviste et overskud på 649' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S) fremviste et underskud på 474' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 474' DKK (Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 143' DKK (Koed BMW Service Aarhus Nord A/S (Nu: Koed Aarhus Nord A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (René Hølund Holding IVS (Nu: René Hølund Holding ApS)).