Chris Oxholm
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | OCO CONSTRUCTION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 529' DKK CK CONSULTING AF 2014 IVS (Nu: CK CONSULTING AF 2014 ApS) (2018) |
Største underskud: | -450' DKK CK CONSULTING AF 2014 IVS (Nu: CK CONSULTING AF 2014 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 476' DKK Nobel, Oxholm & Velbæk A/S (Nu: Oxholm & Velbæk A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 2.882' DKK Selandia Service ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Nobel, Oxholm & Velbæk A/S (Nu: Oxholm & Velbæk A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af COX HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 hos OCO CONSTRUCTION ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Chris Oxholm i 2 måneder, inden stoppet den 27. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COX HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CK CONSULTING AF 2014 ApS
Via COX HOLDING ApS -
Pendtrix Invest ApS
Via COX HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
CK CONSULTING AF 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2014 -
COX HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
Pendtrix Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022
Tidslinje (28)
-
Vilbaek & Partnere ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2023
Registreringsdato: 04.10.2023 -
Vilbaek & Partnere ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.06.2023
Registreringsdato: 25.06.2023 -
Vilbaek & Partnere ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2023
Registreringsdato: 25.06.2023
Blå bog (fortsat)
Chris har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
17.08.2022 - 04.10.2023
Bestyrelsesmedlem
25.06.2023 - 04.10.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.10.2019 - 23.06.2023
Direktør
21.10.2019 - 14.11.2019
Bestyrelsesmedlem
14.11.2019 - 24.01.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
18.03.2020 - 13.10.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor CK CONSULTING AF 2014 IVS (Nu: CK CONSULTING AF 2014 ApS) landede et overskud på 529' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CK CONSULTING AF 2014 IVS (Nu: CK CONSULTING AF 2014 ApS) landede et underskud på 450' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16' DKK (Pendtrix Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (2MT Byg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 214' DKK (COX HOLDING IVS (Nu: COX HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet V.O.N ApS (Nu: SHM Capital ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Kasper Velbæk.