Kasper Velbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Dobbeltdate (Ejer) |
Største overskud: | 547' DKK VELBÆK HOLDING IVS (Nu: VELBÆK HOLDING ApS) (2022) |
Største underskud: | -450' DKK CK CONSULTING AF 2014 IVS (Nu: CK CONSULTING AF 2014 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 618' DKK VELBÆK HOLDING IVS (Nu: VELBÆK HOLDING ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.882' DKK Selandia Service ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Oxholm & Velbæk A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af VELBÆK HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 i Dobbeltdate som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kasper Velbæk der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kasper i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 30. september 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VELBÆK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CK CONSULTING AF 2014 ApS
Via VELBÆK HOLDING ApS -
Velbæk Consulting ApS
Via VELBÆK HOLDING ApS -
2MT Byg ApS
Via VELBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
CK CONSULTING AF 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2014 -
VELBÆK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
Velbæk Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2015 -
2MT Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2020
Tidslinje (23)
-
Oxholm & Velbæk A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
Nobel, Oxholm & Velbæk A/S (Nu: Oxholm & Velbæk A/S)
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
Nobel, Oxholm & Velbæk A/S (Nu: Oxholm & Velbæk A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.10.2019 - 23.06.2023
Direktør
21.10.2019 - 24.01.2023
Bestyrelsesmedlem
14.11.2019 - 24.01.2023
Bestyrelsesmedlem
24.01.2023 - 23.06.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
16.10.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kasper Velbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VELBÆK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 402' DKK. Igennem sit holdingselskab VELBÆK HOLDING ApS har Kasper dermed også ejerandele i CK CONSULTING AF 2014 ApS (50-66.65%), Velbæk Consulting ApS (100%) & 2MT Byg ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kasper Velbæk, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VELBÆK HOLDING IVS (Nu: VELBÆK HOLDING ApS) fremviste et overskud på 547' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CK CONSULTING AF 2014 IVS (Nu: CK CONSULTING AF 2014 ApS) fremviste et underskud på 450' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 127' DKK (VELBÆK HOLDING IVS (Nu: VELBÆK HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 402' DKK (VELBÆK HOLDING IVS (Nu: VELBÆK HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet V.O.N ApS (Nu: SHM Capital ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Chris Oxholm.