Asger Rahbek Øgelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | Dualiron (Ejer) |
Største overskud: | 607' DKK Asgers Fisk ApS (2023) |
Største underskud: | -373' DKK Asgers Fisk ApS (2020) |
Største egenkapital: | 288' DKK Arø Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.201' DKK Asgers Ejendomsselskab ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Asgers Bar ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Asgers Fisk ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2014 i Dualiron som Ejer. Asger Rahbek Øgelund købte virksomheden Dualiron den 1. oktober 2014. Asger der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Asger i 2 måneder, inden stoppet d. 18. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arø Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Asgers Fisk ApS
Via Arø Holding ApS -
Asgers Bar ApS
Via Arø Holding ApS -
Asgers Ejendomsselskab ApS
Via Arø Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Asgers Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2023 -
Asgers Bar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2019 -
Arø Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2020 -
Asgers Fisk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Asgers Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2023
Registreringsdato: 13.07.2023 -
Asgers Fisk ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020 -
Arø Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020
Blå bog (fortsat)
Asger har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.12.2017 - 17.08.2020
Direktør og Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2014 - 18.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Asger Rahbek Øgelund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Arø Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 288' DKK. Igennem sit holdingselskab Arø Holding ApS har Asger dermed også ejerandele i Asgers Fisk ApS (100%), Asgers Bar ApS (100%) & Asgers Ejendomsselskab ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Asger Rahbek Øgelund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Asgers Fisk ApS fremviste et overskud på 607' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Asgers Fisk ApS fremviste et underskud på 373' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 607' DKK (Asgers Fisk ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (Asgers Ejendomsselskab ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 288' DKK (Arø Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (Asgers Ejendomsselskab ApS).