Mickey Klarskov Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mickey Klarskov (Ejer) |
Største overskud: | 717' DKK VVSfix ApS (2019-20) |
Største underskud: | -335' DKK VVSfix ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 582' DKK VVSfix ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.066' DKK Mickey Klarskov ApS (Nu: 39735792 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VVSfix ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mickey Klarskov (8 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 2016 ved Mickey Klarskov (tidligere MM Sommerhusservice) i hvervet som Ejer. Mickey Klarskov Pedersen købte virksomheden Mickey Klarskov den 31. august 2016. Mickey har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer har Mickey nu besiddet i 8 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mickey Klarskov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Incrementum Holdings ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VVSfix ApS
Via Incrementum Holdings ApS -
ICMT ApS
Via Incrementum Holdings ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
ICMT ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Incrementum Holdings ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
VVSfix ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mickey har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - 15.05.2024
Reel ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.08.2023 - 15.05.2024
Reel ejer
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
21.08.2023 - 15.05.2024
Ejer
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.06.2020 - 26.05.2023
Ejerandel: 33,33%
Mickey Klarskov Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Incrementum Holdings ApS (ejer lige nu 50%). Gennem sit holdingselskab Incrementum Holdings ApS har Mickey dermed også andele i VVSfix ApS (100%) og ICMT ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mickey Klarskov Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Mickey Klarskov ApS (Nu: 39735792 ApS) landede et overskud på 264' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Øernes ApS landede et underskud på 37' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mickey' netværk er Mathilde Andrea Klarskov Rasmussen.