Martin Ilsøe Vindelev
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BJARMODAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.835' DKK BJARMODAN A/S (2022) |
Største underskud: | -4.743' DKK BJARMODAN A/S (2016) |
Største egenkapital: | 9.679' DKK BJARMODAN A/S (2022) |
Største gæld: | 12.622' DKK BJARMODAN A/S (2016) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos BJARMODAN A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vester Hjortegaard (11 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2012 hos BJARMODAN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Ilsøe Vindelev i 8 år 11 måneder, før stoppet d. 23. april 2021.
I dag arbejder virksomheden med udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.217' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vester Hjortegaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CM. Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ØstJysk Entreprenør & Maskinstation ApS UNDER KONKURS
Via CM. Holding ApS -
Jysk Hesteterapi ApS
Via CM. Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CM. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ØstJysk Entreprenør & Maskinstation ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
BJARMODAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
CM. Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.07.2018
Registreringsdato: 18.07.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.07.2018 - 12.03.2024
Reel ejer
18.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2012 - 23.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Ilsøe Vindelev er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CM. Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -41' DKK. Igennem holdingselskabet CM. Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i ØstJysk Entreprenør & Maskinstation ApS (100%) samt Jysk Hesteterapi ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Ilsøe Vindelev, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ØstJysk Entreprenør & Maskinstation ApS kunne offentliggøre et overskud på 321' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ØstJysk Entreprenør & Maskinstation ApS kunne offentliggøre et underskud på 581' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.217' DKK (BJARMODAN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16' DKK (Jysk Hesteterapi ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.408' DKK (BJARMODAN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -41' DKK (CM. Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Christina Ilsøe Vindelev.