Henrik Stricker-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jul. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hedeland MTB (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hedeland MTB (11 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2013 hos Hedeland MTB (tidligere Stricker Group) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Stricker-Petersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 11 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning og leasing af varer til fritid og sport.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hedeland MTB
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Fjordlandets friluftsliv F.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020 -
Fjordlandets friluftsliv F.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
Stricker Group (Nu: Hedeland MTB) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.07.2013
Registreringsdato: 16.07.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2019 - 03.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab