Bent Pedersen
Erhvervsaktiv: | 15. jul. 2013 - 31. jul. 2013 |
Karrieren startede hos: | Gistrup Multiservice (Ejer) |
Største overskud: | 67.334' DKK BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2020) |
Største underskud: | -377.441' DKK BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 510.165' DKK BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 491 årsværk hos BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CS WIND Offshore DK Holding A/S (2 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Bent Pedersen. Den første gang Bent var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2013 hos Gistrup Multiservice i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bent Pedersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Bent i , før stoppet d. 31. juli 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2013.
Tidslinje (4)
-
BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
BLADT HOLDING A/S (Nu: CS WIND Offshore DK Holding A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
Gistrup Multiservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2013
Registreringsdato: 31.07.2013
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2022 - 28.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.07.2013 - 31.07.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager