Peter Nicolaj Thorup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RebuildLAb (Ejer) |
Største overskud: | 137' DKK Jysk Espressomaskine Service ApS (2023) |
Største underskud: | -260' DKK Jysk Espressomaskine Service ApS (2022) |
Største egenkapital: | 138' DKK Jysk Espressomaskine Service ApS (2020-21) |
Største gæld: | 274' DKK Jysk Espressomaskine Service ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Carl Augusta Holding ApS (3 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2013 i RebuildLAb med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Nicolaj Thorup der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 5. oktober 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reparation af maskiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carl Augusta Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ralf Larsen Holding ApS
Via Carl Augusta Holding ApS -
Jysk Espressomaskine Service ApS
Via Carl Augusta Holding ApS -
Cafe Gran 57 ApS
Via Carl Augusta Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Ralf Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2021 -
Carl Augusta Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2020 -
Jysk Espressomaskine Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Ralf Larsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Jysk Espressomaskine Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.11.2020
Registreringsdato: 06.11.2020 -
Carl Augusta Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
29.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.11.2020 - 28.10.2021
Direktør
06.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 05.10.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Nicolaj Thorup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carl Augusta Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ralf Larsen Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Peter Nicolaj Thorup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Jysk Espressomaskine Service ApS kunne offentliggøre et overskud på 137' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Jysk Espressomaskine Service ApS kunne offentliggøre et underskud på 260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 137' DKK (Jysk Espressomaskine Service ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 93' DKK (Cafe Gran 57 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (Jysk Espressomaskine Service ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -33' DKK (Cafe Gran 57 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Robert Eoin Magill Madsen.