Mina Elias Nouri Jaf
Erhvervsaktiv: | 22. jun. 2013 - 1. dec. 2015 |
Karrieren startede hos: | Mina Halabjai (Ejer) |
Største overskud: | 1.409' DKK TUSO ApS (2023) |
Største underskud: | -268' DKK TUSO ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 930' DKK TUSO ApS (2023) |
Største gæld: | 1.775' DKK TUSO ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos TUSO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TUSO ApS (2 år 8 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Mina Elias Nouri Jaf. Første gang Mina var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2013 ved Mina Halabjai som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mina Elias Nouri Jaf der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mina i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen den 1. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. december 2015.
Tidslinje (4)
-
TUSO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
TUSO ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2021
Registreringsdato: 17.11.2021 -
Mina Halabjai (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2015
Registreringsdato: 01.12.2015
Blå bog (fortsat)
Mina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 5 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.11.2021 - 15.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.06.2013 - 01.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mina' netværk er Omer Ünver.