Flemming Aahøj
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aahøj's Cykelværksted (Ejer) |
Største overskud: | 1.009' DKK AAHØJ CYKLER ApS (2020) |
Største underskud: | -322' DKK AAHØJ CYKLER ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.186' DKK Aahøj Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.335' DKK AAHØJ CYKLER ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos AAHØJ CYKLER ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af AAHØJ CYKLER ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2013 hos Aahøj's Cykelværksted med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Flemming Aahøj der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Flemming i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 5. september 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aahøj Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AAHØJ CYKLER ApS
Via Aahøj Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Aahøj Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2021 -
AAHØJ CYKLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Aahøj Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Aahøj Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.10.2021
Registreringsdato: 28.10.2021 -
AAHØJ CYKLER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.10.2021
Registreringsdato: 14.10.2021
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.10.2021 - 28.09.2023
Direktør
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
29.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.12.2013 - 23.06.2015
Reel ejer
02.01.2014 - 28.09.2023
Direktør
02.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
24.06.2015 - 14.10.2021
Reel ejer
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.06.2013 - 05.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Flemming Aahøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aahøj Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.186' DKK. Igennem holdingselskabet Aahøj Holding ApS har Flemming derfor også ejerandele i AAHØJ CYKLER ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Flemming Aahøj, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AAHØJ CYKLER ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.009' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AAHØJ CYKLER ApS kunne offentliggøre et underskud på 322' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 531' DKK (AAHØJ CYKLER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.186' DKK (Aahøj Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 591' DKK (AAHØJ CYKLER ApS).