Lise Lotte Neipper
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.712' DKK MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 17.431' DKK MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 22.408' DKK MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 i MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lise Lotte Neipper i 1 år, før fratrædelsen d. 25. oktober 2006.
Nu arbejder virksomheden med malerforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 15.712' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LN Regnskab & Administration
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2012
Tidslinje (16)
-
Neipper (Nu: LN Regnskab & Administration) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
MALERFIRMA P&A A/S (Nu: MALERMESTER CENTER VANLØSE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2013
Registreringsdato: 05.03.2013 -
BYGGERIETS MALERFIRMA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2012
Registreringsdato: 28.11.2012
Blå bog (fortsat)
Lise har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2005 - 25.10.2006
Bestyrelsesmedlem
12.06.2012 - 05.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2012 - 28.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2005 - 28.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2005 - 25.10.2006
Bestyrelsesmedlem
12.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise Lotte Neipper har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S der præsenterede et overskud på 15.712' DKK.
Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 3 måneder fra 2012 til i dag hos MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Carl Flemming Rasmussen.