Anette Berg Skafsgaard
Erhvervsaktiv: | 25. jun. 2003 - 1. jun. 2013 |
Karrieren startede hos: | ANETTE SKAFSGAARD BERG HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.934' DKK CANETT FURNITURE A/S (2014-15) |
Største underskud: | -3.709' DKK CF2018 A/S (Nu: Canett Furniture A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 15.527' DKK CF2018 A/S (Nu: Canett Furniture A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 33.990' DKK CANETT FURNITURE A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos CANETT FURNITURE A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANETTE SKAFSGAARD BERG HOLDING ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 ved ANETTE SKAFSGAARD BERG HOLDING ApS (tidligere ASB HOLDING ApS UNDER STIFTELSE) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anette Berg Skafsgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Anette nu besiddet i 21 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Her 21 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 69' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANETTE SKAFSGAARD BERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ANETTE SKAFSGAARD BERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2003
Tidslinje (10)
-
Canett Furniture 2018 A/S (Nu: Canett Furniture A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
Canett Furniture 2018 A/S (Nu: Canett Furniture A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2019
Registreringsdato: 30.01.2019 -
CANETT FURNITURE A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2018
Registreringsdato: 10.08.2018
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
03.07.2003 - 26.03.2021
Direktør
03.07.2003 - 10.08.2018
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.08.2018 - 10.02.2020
Bestyrelsesmedlem
30.01.2019 - 12.10.2020
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
01.06.2013 - 01.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor CANETT FURNITURE A/S fremviste et overskud på 2.934' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor CANETT FURNITURE A/S fremviste et underskud på 2.919' DKK.