Mikkel Møller Vermeulen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trendwood I/S (Ejer) |
Største overskud: | 592' DKK CONNERY ApS (2019) |
Største underskud: | -419' DKK CONNERY ApS (2023) |
Største egenkapital: | 711' DKK CONNERY ApS (2019) |
Største gæld: | 1.647' DKK CONNERY ApS (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CONNERY ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CONNERY ApS (9 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 hos Trendwood I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Rasmus Møller Vermeulen at Mikkel Møller Vermeulen stiftede Trendwood I/S den dag i juni 2013. Titlen som Ejer og Stifter havde Mikkel i 4 år 4 måneder, inden stoppet den 11. oktober 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vermeulen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Secret Agency ApS
Via Vermeulen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Secret Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
Vermeulen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2019
Tidslinje (15)
-
CONNERY ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
EPIC HOLDING IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.12.2020
Registreringsdato: 22.12.2020 -
Vermeulen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.06.2015 - 23.06.2024
Direktør
31.01.2017 - 28.06.2024
Reel ejer
24.06.2024 - 28.06.2024
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.05.2015 - 22.12.2020
Direktør
08.10.2016 - 19.08.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2019 - 01.01.2019
Direktør og Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
03.06.2013 - 11.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mikkel Møller Vermeulen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vermeulen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Igennem sit holdingselskab Vermeulen Holding ApS har Mikkel dermed også ejerandele i Secret Agency ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mikkel Møller Vermeulen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CONNERY ApS fremviste et overskud på 592' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CONNERY ApS fremviste et underskud på 419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12' DKK (Secret Agency IVS (Nu: Secret Agency ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 419' DKK (CONNERY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 330' DKK (CONNERY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19' DKK (Vermeulen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Jakob Neua Nørgaard.