Stéphanie Laraignou Blom
Erhvervsaktiv siden: | 9. jul. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LRS ENTREPRISE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 708' DKK ARRA P/S (2019) |
Største underskud: | -583' DKK ARRA P/S (2021) |
Største egenkapital: | 178' DKK ARRA P/S (2020) |
Største gæld: | 1.206' DKK ARRA P/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ARRA P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARRA P/S (10 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2009 hos LRS ENTREPRISE ApS (tidligere ALLRIGHT AGENCY A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Stéphanie Laraignou Blom i 3 år 8 måneder, inden stoppet den 12. marts 2013.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. december 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
ARRA P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2014
Tidslinje (5)
-
La Double Vie (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2022
Registreringsdato: 13.11.2022 -
La Double Vie (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2017
Registreringsdato: 15.03.2017 -
ARRA P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2014
Registreringsdato: 08.01.2014
Blå bog (fortsat)
Stéphanie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
15.03.2017 - 13.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2009 - 12.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Stéphanie Laraignou Blom har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos ARRA P/S der præsenterede et overskud på 708' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ARRA P/S der præsenterede et underskud på 583' DKK.
Stéphanie har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 8 måneder fra 2014 til i dag hos ARRA P/S.
En af de forbindelser som går igen i Stéphanie' netværk er Jakob Blom.