Simon Finderup Starklint
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrermester Simon Finderup Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 23' DKK Mikki H. B. Nielsen IVS (Nu: Svinningegårdens Aktivitetspark ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -275' DKK Finderup Byg ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 23' DKK Mikki H. B. Nielsen IVS (Nu: Svinningegårdens Aktivitetspark ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 580' DKK Finderup Byg ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mikki H. B. Nielsen IVS (Nu: Svinningegårdens Aktivitetspark ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tømrermester Simon Finderup Andersen (5 år) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2015 hos Tømrermester Simon Finderup Andersen i hvervet som Ejer. Simon Finderup Starklint købte virksomheden Tømrermester Simon Finderup Andersen den 2. marts 2015. Simon der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Simon i 5 år, inden stoppet den 31. marts 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N&S Starklint Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Odsherred eventpark ApS
Via N&S Starklint Holding ApS
Direktørposter (2)
-
N&S Starklint Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2024 -
Odsherred eventpark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2024
Tidslinje (13)
-
S.F.Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
Odsherred eventpark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
N&S Starklint Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024
Blå bog (fortsat)
Simon har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
28.02.2022 - 13.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.09.2020 - 20.02.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
03.09.2020 - 17.05.2023
Ejerandel: 100%
Simon Finderup Starklint er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N&S Starklint Holding ApS (ejer pt. 50%). Gennem sit holdingselskab N&S Starklint Holding ApS har Simon dermed også andele i Odsherred eventpark ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Simon Finderup Starklint, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Finderup Byg ApS landede et underskud på 275' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Nicoline Finderup Starklint.