Anja Bach Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skråsnit (Ejer) |
Største overskud: | 2.571' DKK ASSP - Danish Electric Vehicles A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.301' DKK ASSP - Danish Electric Vehicles A/S (2021) |
Største gæld: | 5.141' DKK ASSP - Danish Electric Vehicles A/S (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ASSP - Danish Electric Vehicles A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skråsnit (11 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 hos Skråsnit som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anja Bach Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Anja nu besiddet i 11 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor blomsterforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skråsnit
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ASSP - Danish Electric Vehicles A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2022
Registreringsdato: 18.11.2022 -
ASSP - Danish Electric Vehicles A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2022
Registreringsdato: 22.04.2022 -
ASSP - Danish Electric Vehicles A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2020
Registreringsdato: 18.03.2020
Blå bog (fortsat)
Anja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2019 - 18.03.2020
Bestyrelsesmedlem
22.04.2022 - 18.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Anja Bach Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos ASSP - Danish Electric Vehicles A/S der præsenterede et overskud på 933' DKK.
Anja har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 måneder fra 2019 til 2020 hos ASSP - Danish Electric Vehicles A/S.