Henrik Bak Stevnhoved
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bøgeholt IVS (Direktør) |
Største overskud: | 39' DKK Nørresundby Hvidevarer ApS (2020-21) |
Største underskud: | -587' DKK Nørresundby Hvidevarer ApS (2023) |
Største egenkapital: | 82' DKK Nørresundby Hvidevarer ApS (2022) |
Største gæld: | 2.751' DKK Nørresundby Hvidevarer ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Nørresundby Hvidevarer ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hobro Køkken & Hvidevarecenter (7 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2016 i Bøgeholt IVS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Henrik Bak Stevnhoved i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. august 2017.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hobro Køkken & Hvidevarecenter
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HB Stevnhoved Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nørresundby Hvidevarer ApS
Via HB Stevnhoved Holding ApS -
Hobro Hvidevarer ApS
Via HB Stevnhoved Holding ApS
Direktørposter (3)
-
HB Stevnhoved Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020 -
Nørresundby Hvidevarer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020 -
Hobro Hvidevarer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Hobro Hvidevarer ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
HB Stevnhoved Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2020
Registreringsdato: 02.07.2020 -
Nørresundby Hvidevarer ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.2020
Registreringsdato: 02.07.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer
23.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
29.05.2016 - 30.08.2017
Ejer
06.07.2016 - 23.10.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Henrik Bak Stevnhoved er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HB Stevnhoved Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -23' DKK. Igennem holdingselskabet HB Stevnhoved Holding ApS har Henrik derfor også ejerandele i Nørresundby Hvidevarer ApS (50-66.65%) & Hobro Hvidevarer ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Bak Stevnhoved, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Nørresundby Hvidevarer ApS kunne offentliggøre et overskud på 39' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nørresundby Hvidevarer ApS kunne offentliggøre et underskud på 587' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 587' DKK (Nørresundby Hvidevarer ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (HB Stevnhoved Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -375' DKK (Nørresundby Hvidevarer ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Nikolaj Dons Jensen.