Peter Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Genskabt Event & Dining (Ejer) |
Største overskud: | 169' DKK Petan Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -1.159' DKK Tapped ApS (2018) |
Største egenkapital: | 289' DKK Cheffr ApS (2023) |
Største gæld: | 1.673' DKK Tapped ApS (2018) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Genskabt ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Petan Holding ApS (6 år 6 måneder) |
Det startede i 2013 ved Genskabt Event & Dining i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 5 år 9 måneder, før stoppet den 13. februar 2019.
Virksomheden opererede indenfor event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Petan Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KUTG Holding ApS
Via Petan Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Petan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2018 -
KUTG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2018
Tidslinje (21)
-
Cheffr ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
Cheffr ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
Genskabt ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - 12.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
10.03.2017 - 02.04.2018
Ejer
10.03.2017 - 03.04.2018
Direktør
10.03.2017 - 16.10.2018
Reel ejer
03.04.2018 - 16.10.2018
Direktør
17.10.2018 - 24.09.2019
Bestyrelsesmedlem
17.10.2018 - 23.10.2020
Reel ejer
17.10.2018 - 16.03.2022
Ejerandel: 37,5% -
Stifter og Reel ejer
24.11.2015 - 02.04.2018
Ejer
24.11.2015 - 03.04.2018
Direktør
29.11.2017 - 14.10.2020
Reel ejer
03.04.2018 - 11.10.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.04.2018 - 29.07.2021
Ejerandel: 100%
Peter Andersen ejer desuden også holdingselskabet KUTG Holding ApS (ejer lige nu 90%). Gennem holdingselskabet KUTG Holding ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Peter Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Petan Holding ApS kunne fremvise et overskud på 169' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Tapped ApS kunne fremvise et underskud på 1.159' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 108' DKK (Petan Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (Cheffr ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 289' DKK (Cheffr ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -62' DKK (KUTG Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Hans Tonny Bøgehøj Bjerre.