Lasse Syppli Enggaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kongevej Business I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ItRoom (9 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 i Kongevej Business I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Thomas Trandberg Valentin at Lasse Syppli Enggaard stiftede Kongevej Business I/S den dag i april 2013. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lasse i , før fratrædelsen d. 22. april 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ItRoom
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
JNL Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019 -
Kongevej Business I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2017
Registreringsdato: 13.03.2017 -
ItRoom (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2015
Registreringsdato: 01.06.2015
Blå bog (fortsat)
Lasse har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.09.2014 - 20.02.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.05.2013 - 13.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.04.2013 - 22.04.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager