Søren Skovsgaard Bull
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB-Tech (Stifter) |
Største overskud: | 988' DKK Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -266' DKK Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.401' DKK SH Development ApS (2023) |
Største gæld: | 18.578' DKK SH Development ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af SB-Tech (11 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2013 ved SB-Tech (tidligere Trend-Tech) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Skovsgaard Bull og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Søren nu besiddet i 11 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor reparation af elektrisk udstyr.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SB-Tech
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Søren Bull Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SH Development ApS
Via Søren Bull Holding ApS -
Detekt ApS
Via Søren Bull Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SH Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2018 -
Søren Bull Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2018
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Agtrupvej 46
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 31.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Ejerforeningen Agtrupvej 46
Tilknyttet som repræsentantDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
Søren Bull Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2018
Registreringsdato: 20.06.2018 -
Søren Bull Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2018
Registreringsdato: 20.06.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.06.2018 - 13.10.2022
Direktør
16.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.04.2019 - 01.02.2022
Ejerandel: 30%
Søren Skovsgaard Bull er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Søren Bull Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.241' DKK. Igennem sit holdingselskab Søren Bull Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i SH Development ApS (50-66.65%) og Detekt ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Skovsgaard Bull, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SH Development ApS fremviste et overskud på 808' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Søren Bull Holding ApS fremviste et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 808' DKK (SH Development ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 8' DKK (Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.401' DKK (SH Development ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 480' DKK (Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kevin Rasmussen.