Diana Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Green by Sinding v/Diana Bjørn Mogensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Green by Sinding v/Diana Bjørn Mogensen (11 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 i Green by Sinding v/Diana Bjørn Mogensen (tidligere Green by sinding) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Diana Bjørn og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Diana nu bestreddet i 11 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor blomsterforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Green by Sinding v/Diana Bjørn Mogensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Blomster Nu ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
Blomster Nu ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016 -
Green by sinding (Nu: Green by Sinding v/Diana Bjørn Mogensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013
Blå bog (fortsat)
Diana har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.05.2016 - 07.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab