Ida Hoffart
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ida Hoffart (Ejer) |
Største overskud: | 12' DKK Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) (2019) |
Største underskud: | -9' DKK Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) (2016-17) |
Største egenkapital: | 48' DKK Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) (2022) |
Største gæld: | 3' DKK Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ida Hoffart (8 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 ved Ida Hoffart i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ida Hoffart der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ida i 8 år, før fratrædelsen den 30. april 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Taunhaus Aps
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Ida Hoffart (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2021
Registreringsdato: 30.04.2021 -
Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.10.2016
Registreringsdato: 14.10.2016 -
Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2016
Registreringsdato: 13.10.2016
Blå bog (fortsat)
Ida har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.10.2016 - 13.10.2021
Ejer
14.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
03.04.2013 - 30.04.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) landede et overskud på 12' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Taunhaus IVS (Nu: Taunhaus Aps) landede et underskud på 9' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Jakob Bargmann Madsen.