Camilla Bodeholt Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAPECO HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 119' DKK FredensborgFordi A.M.B.A (2019-20) |
Største underskud: | -156' DKK FredensborgFordi A.M.B.A (2021) |
Største egenkapital: | 1.083' DKK FredensborgFordi A.M.B.A (2019-20) |
Største gæld: | 585' DKK FredensborgFordi A.M.B.A (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FredensborgFordi A.M.B.A (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CAPECO HOLDING ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2005 hos CAPECO HOLDING ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Camilla Bodeholt Thomsen i 5 år 10 måneder, før stoppet d. 17. oktober 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 62' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fryd Living
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FredensborgFordi A.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
anddeco (Nu: Fryd Living) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020 -
FredensborgFordi A.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2019
Registreringsdato: 22.08.2019 -
CAPECO HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.10.2011
Registreringsdato: 17.10.2011
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2005 - 17.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.2005 - 17.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Camilla Bodeholt Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos FredensborgFordi A.M.B.A der præsenterede et overskud på 119' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos FredensborgFordi A.M.B.A der præsenterede et underskud på 156' DKK.
Camilla har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2005 til 2011 hos CAPECO HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 30' DKK (UIP CONSULT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 979' DKK (FredensborgFordi A.M.B.A).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 288' DKK (UIP CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Søren Henning Wiberg.