Kenneth Kyhe
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | WT KØBENHAVN IVS (Direktør) |
Største overskud: | 97' DKK WT KØBENHAVN IVS (2019) |
Største underskud: | -73' DKK WT KØBENHAVN IVS (2020) |
Største egenkapital: | 102' DKK WT KØBENHAVN IVS (2019) |
Største gæld: | 225' DKK WT KØBENHAVN IVS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af WT KØBENHAVN IVS (8 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 i WT KØBENHAVN IVS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kenneth Kyhe der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Kenneth i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 17. august 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2019 kunne vise et overskud på 97' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. april 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
WT KØBENHAVN IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
WT KØBENHAVN IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
WT (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Kenneth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
29.04.2014 - 13.04.2023
Direktør
08.09.2016 - 24.08.2022
Reel ejer
22.12.2017 - 13.04.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor WT KØBENHAVN IVS kunne offentliggøre et overskud på 97' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor WT KØBENHAVN IVS kunne offentliggøre et underskud på 73' DKK.