Jytte Thude Callesen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLEMMING THUDE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.197' DKK PCS-GRUPPEN A/S (Nu: JP INTERNATIONAL A/S) (2017) |
Største underskud: | -596' DKK PCS-GRUPPEN A/S (Nu: JP INTERNATIONAL A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 12.300' DKK PCS-GRUPPEN A/S ØST (Nu: CREDOCOM A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 26.020' DKK PCS-GRUPPEN A/S ØST (Nu: CREDOCOM A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos PCS-GRUPPEN A/S ØST (Nu: CREDOCOM A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af JP INTERNATIONAL A/S (35 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 i FLEMMING THUDE ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jytte Thude Callesen i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 8. september 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. november 1988.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JP INTERNATIONAL A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
JTConsult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
JP INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.1988
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
FleetAID ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
FleetAID ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2019
Registreringsdato: 17.12.2019 -
CLOUD ITERATION A/S (Nu: IT STEWIE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2013
Registreringsdato: 10.04.2013
Blå bog (fortsat)
Jytte har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
04.11.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
17.12.2019 - 01.10.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
15.05.2009 - 18.12.2017
Ejerandel: 15% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2012 - 10.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Jytte Thude Callesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i PCS-GRUPPEN A/S (Nu: JP INTERNATIONAL A/S) der præsenterede et overskud på 6.197' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i PCS-GRUPPEN A/S (Nu: JP INTERNATIONAL A/S) der præsenterede et underskud på 596' DKK.
Jytte har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 11 måneder fra 1988 til i dag hos JP INTERNATIONAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 573' DKK (PCS-GRUPPEN A/S (Nu: JP INTERNATIONAL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (FLEETFINDER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.731' DKK (PCS-GRUPPEN A/S (Nu: JP INTERNATIONAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 353' DKK (FleetAID ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jytte' netværk er Per Harald Anton Callesen.