Christian Højbo Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAIC (Ejer) |
Største overskud: | 246' DKK Betbetter IVS (Nu: JS Digital ApS) (2022) |
Største underskud: | -3.326' DKK Zoios ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.124' DKK Zoios ApS (2022) |
Største gæld: | 2.133' DKK Zoios ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Zoios ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christian Møller Holding ApS (8 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 i SAIC i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Christian Højbo Møller der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Christian i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Møller Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Zoios ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2021 -
Christian Møller Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2017
Tidslinje (27)
-
Behandler Match ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2022
Registreringsdato: 11.07.2022 -
Candidlab IVS (Nu: Candidlab ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
Zoios ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2021
Registreringsdato: 13.02.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 69,75% -
Reel ejer og Direktør
19.04.2018 - 11.07.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.11.2015 - 12.11.2015
Direktør
12.11.2015 - 30.08.2017
Reel ejer
12.11.2015 - 04.03.2018
Direktør
21.09.2017 - 21.02.2022
Bestyrelsesmedlem
05.03.2018 - 10.05.2019
Reel ejer
05.03.2018 - 21.02.2022
Ejerandel: 75% -
Direktør og Ejer
11.07.2016 - 03.07.2019
Ejerandel: 25% -
Direktør og Ejer
24.09.2016 - 04.04.2018
Ejerandel: 100%
Christian Højbo Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christian Møller Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Gennem sit holdingselskab Christian Møller Holding ApS har Christian dermed også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Christian Højbo Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Christian Møller Holding IVS (Nu: Christian Møller Holding ApS) landede et overskud på 230' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Zoios ApS landede et underskud på 3.326' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.326' DKK (Zoios ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.397' DKK (Zoios ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (Betbetter IVS (Nu: JS Digital ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Mikkel Sloth Agesen.