Alexander Ahle King
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fox & Lion Trading Company I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fox & Lion Trading Company I/S (2 år 7 måneder) |
Det startede i 2013 ved Fox & Lion Trading Company I/S (tidligere Moeskær & Ahle Invest I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christian Boye Moeskær at Alexander Ahle King stiftede Fox & Lion Trading Company I/S den dag i marts 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Alexander i 2 år 7 måneder, før stoppet den 23. oktober 2015.
Virksomheden opererede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sæson I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Sæson I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
ECOWEAR (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.03.2020
Registreringsdato: 12.03.2020 -
ECOWEAR (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.08.2019
Registreringsdato: 27.08.2019
Blå bog (fortsat)
Alexander har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.08.2019 - 12.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.11.2013 - 05.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.03.2013 - 23.10.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Alexander' netværk er Jacob Gunge Dall.