Nikolaj Rud Lindholm
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 2013 - 31. dec. 2014 |
Karrieren startede hos: | NM Hobby I/S (Ejer) |
Største overskud: | 32.014' DKK INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS) (2019) |
Største underskud: | -5.915' DKK INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 158.951' DKK Intech Holding A/S (2021) |
Største gæld: | 83.261' DKK INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DAMGAARD AUTOMATIK A/S (2 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Nikolaj Rud Lindholm. Første gang Nikolaj var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2013 hos NM Hobby I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mikkel Holch at Nikolaj Rud Lindholm stiftede NM Hobby I/S den dag i marts 2013. Titlen som Ejer og Stifter har Nikolaj nu besiddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor detailhandel med spil og legetøj.
Tidslinje (8)
-
DAMGAARD AUTOMATIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Intech Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 3 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.06.2022 - 27.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - 27.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - 06.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nikolaj Rud Lindholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DAMGAARD AUTOMATIK A/S der præsenterede et overskud på 1.170' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS) der præsenterede et underskud på 5.915' DKK.
Nikolaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år fra 2022 til 2024 hos DAMGAARD AUTOMATIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 908' DKK (DAMGAARD AUTOMATIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 767' DKK (INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.765' DKK (INTECH INTERNATIONAL ApS (Nu: QUPAQ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.258' DKK (DAMGAARD AUTOMATIK A/S).