Rasmus Sørensen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2013 - 3. jun. 2014 |
Karrieren startede hos: | Natural Choice (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fru Hedevig Baggers Børnehave (2 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Rasmus Sørensen. Første gang Rasmus var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2013 ved Natural Choice i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 3. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. juni 2014.
Tidslinje (2)
-
Natural Choice (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2014
Registreringsdato: 03.06.2014 -
Natural Choice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 3 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.10.2021 - 20.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 03.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager