Tuan Tony Hoang Dieu
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | StopSmoke I/S (Ejer) |
Største overskud: | 147' DKK 50 Minutes ApS (2023) |
Største underskud: | -138' DKK 50 Minutes ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 45' DKK 50 Minutes ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 50 Minutes ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tony Dieu (7 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2013 hos StopSmoke I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Quang Hao Tran at Tuan Tony Hoang Dieu stiftede StopSmoke I/S den dag i april 2013. Titlen som Ejer og Stifter havde Tuan i 3 år 9 måneder, inden stoppet den 31. januar 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af tobaksprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. januar 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tony Dieu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tony Dieu Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
50 Minutes ApS
Via Tony Dieu Holding ApS
Direktørposter (2)
-
50 Minutes ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023 -
Tony Dieu Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2022
Tidslinje (12)
-
50 Minutes ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
Tony Dieu Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022 -
Tony Dieu Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022
Blå bog (fortsat)
Tuan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.01.2023 - Stadig aktiv
Direktør
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
23.08.2017 - 19.01.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 31.01.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tuan Tony Hoang Dieu er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tony Dieu Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem sit holdingselskab Tony Dieu Holding ApS har Tuan dermed også andele i 50 Minutes ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tuan Tony Hoang Dieu, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor 50 Minutes ApS landede et overskud på 147' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Tony Dieu Holding ApS landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 147' DKK (50 Minutes ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5' DKK (Tony Dieu Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (50 Minutes ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 35' DKK (Tony Dieu Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tuan' netværk er Søren Kleberg.