Piero Maria Gentilini
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Helpats I/S (Ejer) |
Største overskud: | 11' DKK Pinches Pendejos ApS (2021-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 54' DKK Pinches Pendejos ApS (2023-24) |
Største gæld: | 8' DKK CustomiseMe ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Pinches Pendejos ApS (2021-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pinches Pendejos ApS (3 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2013 ved Helpats I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Niels Andreas Larsen, Søren Brolund Ulriksen at Piero Maria Gentilini stiftede Helpats I/S den dag i marts 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Piero i 8 måneder, før stoppet den 30. november 2013.
Virksomheden opererede indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pinches Pendejos ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CustomiseMe ApS
Via Pinches Pendejos ApS
Direktørposter (2)
-
CustomiseMe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2021 -
Pinches Pendejos ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2021
Repræsentant (2)
-
Cresce
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.06.2023 -
CustomiseMe NGO
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.08.2024
Tidslinje (7)
-
CustomiseMe NGO
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
Cresce
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
CustomiseMe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2021
Registreringsdato: 06.09.2021
Blå bog (fortsat)
Piero har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.09.2021 - 11.08.2023
Direktør
06.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
04.09.2021 - 11.08.2023
Ejer og Direktør
04.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.03.2013 - 30.11.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Piero Maria Gentilini er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pinches Pendejos ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 54' DKK. Igennem holdingselskabet Pinches Pendejos ApS har Piero derfor også ejerandele i CustomiseMe ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Piero Maria Gentilini, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-23 hvor Pinches Pendejos ApS kunne offentliggøre et overskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6' DKK (Pinches Pendejos ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 54' DKK (Pinches Pendejos ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 44' DKK (CustomiseMe ApS).