Thomas William Persson
Status: Aktiv Opdateret:
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TWPersson ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Glassify ApS
Via TWPersson ApS -
AUNORA ApS
Via TWPersson ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
TWPersson ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2022 -
AUNORA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
AUNORA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.07.2024
Tidslinje (16)
-
nofipa ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
AUNORA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024 -
AUNORA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?