Niels Leth Vith
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Byporten's Bodega I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Byporten's Bodega I/S (11 år 2 måneder) |
Det begyndte den dag i 2013 ved Byporten's Bodega I/S (tidligere WITH & JUHL I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mike Juhl at Niels Leth Vith stiftede Byporten's Bodega I/S den dag i april 2013. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 11 år 2 måneder, før fratrædelsen den 13. juni 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Byportens Bodega
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
WITH & JUHL I/S (Nu: Byporten's Bodega I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Byportens Bodega (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
Gæsseren Anno 1877 (I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 13.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.05.2013 - 31.05.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager