Lars Borg Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGEN KOLLEGIANERE PÅ DAMAGER KOLLEGIET (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORENINGEN KOLLEGIANERE PÅ DAMAGER KOLLEGIET (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2000 ved FORENINGEN KOLLEGIANERE PÅ DAMAGER KOLLEGIET (tidligere ANDELSFORENINGEN KOLLEGIANERE PÅ DAMAGER KOLLEGIET) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Borg Lauritsen i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. maj 2024.
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Stadion Alle 19
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.08.2023
Tidslinje (5)
-
Andelsboligforeningen Stadion Alle 19
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
L.U.F.T. (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2013
Registreringsdato: 29.04.2013 -
L.U.F.T. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 29.04.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2000 - 31.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Gynther Koustrup.