Ole Laustsen Middelhede
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | IT OPTIMA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.098' DKK BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS) (2020) |
Største underskud: | -898' DKK IT OPTIMA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 5.935' DKK BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS) (2023) |
Største gæld: | 10.239' DKK BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af special minds ApS (12 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2009 i IT OPTIMA A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ole Laustsen Middelhede i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 28. december 2011.
Nu arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 214' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TERLA Holding
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NVOLVE ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
NVOLVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
NVOLVE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 16.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Assessit Danmark ApS (Nu: NVOLVE ApS) (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
KROL ApS (Nu: NVOLVE ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2011 - 23.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.11.2015 - 08.05.2019
Reel ejer
16.11.2015 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.11.2015 - Stadig aktiv
Ejer
09.05.2019 - 30.06.2019
Ejer
01.07.2019 - 29.06.2023
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør
15.05.2009 - 28.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KROL ApS (Nu: NVOLVE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 279' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor KROL ApS (Nu: NVOLVE ApS) kunne offentliggøre et underskud på 282' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 943' DKK (BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.935' DKK (BOAS-SPECIALISTER ApS (Nu: special minds ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.144' DKK (IT OPTIMA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Helle Reinhold Røsfeld.