Kim Ahrenfeldt Petersen
Erhvervsaktiv: | 21. apr. 1998 - 1. feb. 2021 |
Karrieren startede hos: | RADIOREKLAME A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.721' DKK RADIO ABC ApS (Nu: RADIO ABC HOLDING ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -1.938' DKK RADIO ABC ApS (Nu: RADIO ABC HOLDING ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 16.071' DKK RADIO ABC ApS (Nu: RADIO ABC HOLDING ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 3.943' DKK SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RADIO ABC ApS (Nu: RADIO ABC HOLDING ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af EHW ApS (24 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1998 i RADIOREKLAME A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kim Ahrenfeldt Petersen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 20. august 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor radiovirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EHW ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
SPROGNET ApS
Via EHW ApS -
Ahrenfeldt I/S
Via SPROGNET ApSIkke offentliggjort -
UNS ApS
Via EHW ApS -
SUNTRAIL ApS
Via UNS ApS -
SOLARDRIVE ApS
Via SUNTRAIL ApS -
SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS
Via SUNTRAIL ApS
Direktørposter (5)
-
UNS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2000 -
SUNTRAIL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2012 -
SOLARDRIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2007 -
EHW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2000 -
SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
SOLARDRIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2007
Tidslinje (26)
-
SUNTRAIL ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
SUNTRAIL ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2012
Registreringsdato: 03.07.2012
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
20.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via SUNTRAIL ApS -
Reel ejer
15.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.10.2000 - Stadig aktiv
Direktør
02.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2012 - Stadig aktiv
Direktør
03.07.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2020 - 31.01.2021
Reel ejer
01.02.2021 - 01.02.2021
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.849' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS kunne offentliggøre et underskud på 596' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 179' DKK (SOLARDRIVE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.938' DKK (RADIO ABC ApS (Nu: RADIO ABC HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.349' DKK (RADIO ABC ApS (Nu: RADIO ABC HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.228' DKK (SOLARDRIVE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Tina Birgitte Petersen.