Stine Brandt Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brandt Analyse v/Stine Brandt Jørgensen (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brandt Analyse v/Stine Brandt Jørgensen (11 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 hos Brandt Analyse v/Stine Brandt Jørgensen i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Stine Brandt Jørgensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Stifter og Ejer bestred Stine i 11 år 7 måneder, før stoppet d. 18. september 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. november 2013.
Tidslinje (7)
-
Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædis offentlige midler
Fratrådt som repræsentantDato: 14.04.2024
Registreringsdato: 14.04.2024 -
Træindustriens Uddannelsesudvalgs offentlige midler
Fratrådt som repræsentantDato: 14.04.2024
Registreringsdato: 14.04.2024 -
Snedkerfagets Fællesudvalgs offentlige midler
Fratrådt som repræsentantDato: 14.04.2024
Registreringsdato: 14.04.2024
Blå bog (fortsat)
Stine har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
25.01.2023 - 14.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
25.01.2023 - 14.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
25.01.2023 - 14.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Pia Maul Andersen.