Jesper René Brandenborg
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PORTAL DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23' DKK PORTAL DANMARK A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.657' DKK PORTAL DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 15' DKK PORTAL DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af brandenborg.dk (11 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 hos PORTAL DANMARK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper René Brandenborg i 5 år 9 måneder, før stoppet d. 29. marts 2010.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 23' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
brandenborg.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
brandenborg.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
PORTAL DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2010
Registreringsdato: 29.03.2010 -
PORTAL DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2004
Registreringsdato: 16.06.2004
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2004 - 29.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab