Rune Lund Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lund Munk Schriver I/S (Ejer) |
Største overskud: | 497' DKK FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -783' DKK FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 896' DKK FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 1.689' DKK FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS (10 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 hos Lund Munk Schriver I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Mads Billenstein Schriver, Asbjørn Munk at Rune Lund Sørensen stiftede Lund Munk Schriver I/S den dag i februar 2013. Titlen som Ejer og Stifter havde Rune i , inden stoppet den 28. februar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Restaurant Hærværk ApS
Via RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS -
Capo Vinbar ApS
Via RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Capo Vinbar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2022 -
RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2016 -
Restaurant Hærværk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Capo Vinbar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
Sommer på landet Aps
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
Sommer på landet Aps
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2018
Registreringsdato: 30.08.2018
Blå bog (fortsat)
Rune har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
18.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS -
Reel ejer
06.03.2020 - 26.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
04.06.2018 - 29.08.2018
Direktør
30.08.2018 - 15.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.05.2015 - 28.02.2017
Direktør
08.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2017 - 23.09.2018
Reel ejer
24.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.05.2014 - 26.01.2016
Ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Direktør
10.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rune Lund Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 871' DKK. Gennem sit holdingselskab RUNE LUND SØRENSEN HOLDING ApS har Rune dermed også andele i Restaurant Hærværk ApS (100%) samt Capo Vinbar ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Rune Lund Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) landede et overskud på 497' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor FREDERIKS ALLÉ 105 ApS (Nu: Restaurant Hærværk ApS) landede et underskud på 783' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Emil Petersen.