Klaus Friborg
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | F-ec v/ Klaus Friborg (Ejer) |
Største overskud: | 708' DKK F-EC ApS (2019) |
Største underskud: | -166' DKK Mexem ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.081' DKK Mexem ApS (2022) |
Største gæld: | 951' DKK F-EC ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos F-EC ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af F-EC ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2013 i F-ec v/ Klaus Friborg som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Klaus Friborg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Klaus i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mexem ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
F-EC ApS
Via Mexem ApS
Direktørposter (2)
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
EP CONSULT ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
EP CONSULT ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
EP CONSULT ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
14.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2013 - 28.12.2016
Direktør
10.12.2013 - 02.05.2024
Reel ejer
28.12.2016 - 03.09.2024
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - 03.09.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 14.12.2015
Direktør og Reel ejer
03.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.2013 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klaus Friborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mexem ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.889' DKK. Igennem sit holdingselskab Mexem ApS har Klaus dermed også ejerandele i F-EC ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Klaus Friborg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor F-EC ApS fremviste et overskud på 708' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mexem ApS fremviste et underskud på 166' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 321' DKK (F-EC ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 166' DKK (Mexem ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.889' DKK (Mexem ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 86' DKK (EP CONSULT ApS).