Jesper Bang Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | euthink (Ejer) |
Største overskud: | 3.995' DKK RENEW ENERGY A/S (2022) |
Største underskud: | -3.222' DKK RENEW ENERGY A/S (2014) |
Største egenkapital: | 7.268' DKK RENEW ENERGY A/S (2023) |
Største gæld: | 12.401' DKK RENEW ENERGY A/S (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos RENEW ENERGY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af euthink (12 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2012 i euthink med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Bang Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 12 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
euthink
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EUTHINK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DOUBLESCULLER ApS
Via EUTHINK ApS
Direktørposter (2)
-
EUTHINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2013 -
DOUBLESCULLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
EUTHINK ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2018
Registreringsdato: 29.11.2018 -
RENEW ENERGY A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
RENEW ENERGY A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
15.02.2013 - 29.11.2018
Ejer og Direktør
15.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Bang Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EUTHINK ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 212' DKK. Igennem holdingselskabet EUTHINK ApS har Jesper derfor også ejerandele i DOUBLESCULLER ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Bang Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DOUBLESCULLER ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.053' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor RENEW ENERGY A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.899' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Christian Krogh Morgen.