Jens Peder Aarup
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CoffeeZone J.P Aarup (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -731' DKK MYLIUS-ERICHSEN BRYGHUS A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.069' DKK MYLIUS-ERICHSEN BRYGHUS A/S (2013-14) |
Største gæld: | 1.264' DKK MYLIUS-ERICHSEN BRYGHUS A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af CoffeeZone J.P Aarup (11 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2012 ved CoffeeZone J.P Aarup med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jens Peder Aarup og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CoffeeZone J.P Aarup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
MYLIUS-ERICHSEN BRYGHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2018
Registreringsdato: 06.09.2018 -
MYLIUS-ERICHSEN BRYGHUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2015
Registreringsdato: 23.01.2015 -
CoffeeZone J.P Aarup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2012
Registreringsdato: 17.12.2012
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2015 - 06.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab