Alaa Ahmed Daoud
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Undervisningsportaler I/S (Ejer) |
Største overskud: | 42' DKK Nutrition delight ApS (2016) |
Største underskud: | -288' DKK Nutrition delight ApS (2022) |
Største egenkapital: | 50' DKK Nutrition delight Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 384' DKK Nutrition delight ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nutrition delight Holding ApS (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2013 ved Undervisningsportaler I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Jeppe Bjørn Hallgren, Søren Falkesgaard Rejkjær, Jakob Andreas Hautop, Christoffer Skov, Martin Pries-Brøndberg, Nicolai Siim Larsen, Peter Kusk Jørgensen, Andreas Rasmussen at Alaa Ahmed Daoud stiftede Undervisningsportaler I/S den dag i januar 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Alaa i 2 år 11 måneder, før stoppet den 15. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor hjælpeydelser i forbindelse med undervisning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nutrition delight Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nutrition delight ApS
Via Nutrition delight Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nutrition delight ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2016 -
Nutrition delight Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2016
Tidslinje (7)
-
Nutrition delight ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2016
Registreringsdato: 12.05.2016 -
Nutrition delight Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2016
Registreringsdato: 10.05.2016 -
Nutrition delight Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2016
Registreringsdato: 10.05.2016
Blå bog (fortsat)
Alaa har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.05.2016 - 23.09.2020
Direktør
12.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.09.2020 - 14.10.2022
Reel ejer
15.10.2022 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2023 - 02.01.2023
Reel ejer
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62% -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 15.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.05.2013 - 14.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Alaa Ahmed Daoud er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nutrition delight Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -5' DKK. Igennem holdingselskabet Nutrition delight Holding ApS har Alaa derfor også ejerandele i Nutrition delight ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Alaa Ahmed Daoud, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Nutrition delight ApS kunne offentliggøre et overskud på 42' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nutrition delight ApS kunne offentliggøre et underskud på 288' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (Nutrition delight ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (Nutrition delight Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -371' DKK (Nutrition delight ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alaa' netværk er Hassan Abdallah.